13. septemberAdresseændringFrank Linnemann ApSFrank Linnemann ApS flytter til ny adresse i Hjørring. Jytte Linnemann er medlem af direktionen.Se mere
13. septemberAdresseændringF.L. HOLDING ApSF.L. HOLDING ApS flytter fra Hjørring til Blokhus. Jytte Linnemann er medlem af direktionen.Se mere
10. septemberJytte Linnemann træder ind i direktionenF.L. HOLDING ApSJytte Linnemann erstatter Frank Linnemann i direktionen for F.L. HOLDING ApS efter en periode på 21 år.Se mere
10. septemberJytte Linnemann træder ind i direktionenFrank Linnemann ApSJytte Linnemann erstatter Frank Linnemann i direktionen for Frank Linnemann ApS efter en periode på 3 år.Se mere
10. septemberÆndring i ejerkredsenFrank Linnemann ApSJytte Linnemann registreret som reel ejer af Frank Linnemann ApS.Se mere
10. septemberÆndring i ejerkredsenF.L. HOLDING ApSJytte Linnemann registreret som reel ejer af F.L. HOLDING ApS.Se mere
25. september 2020 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Samtidig er Søren Brinks Larsen og Keld Stenbro Ramlov indtrådt i bestyrelsen i stedet for Frank Linnemann og Jytte Linnemann (kilde: Læs artikel
1. september 2020Jytte Linnemann forlader bestyrelsenF L TEKNIK A/SJytte Linnemann forlader bestyrelsen for F L TEKNIK A/S efter en periode på 2 år.Se mere
15. maj 2020Overskud på DKK 133.968 F L TEKNIK A/SF L TEKNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jytte Linnemann er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2020Ændring i ejerkredsenF L TEKNIK A/S2 personer ændrer deres reelle ejerskab af F L TEKNIK A/S. Jytte Linnemann er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2019Overskud på DKK 602.565 F L TEKNIK A/SF L TEKNIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Jytte Linnemann er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. januar 2019Jytte Linnemann træder ind i bestyrelsenF L TEKNIK A/SJytte Linnemann erstatter Lars Nygreen Jensen i bestyrelsen for F L TEKNIK A/S efter en periode på 8 år.Se mere