11. juliOverskud på DKK 310.131 By Komi ApSBy Komi ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jørgen Antero Komi ejer 50% af virksomheden.Se mere
10. juliOverskud på DKK 4,0 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
10. juliOverskud på DKK 4,8 mio.KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
13. juli 2023Overskud på DKK 3,4 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
13. juli 2023Overskud på DKK 2,8 mio.KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
7. juli 2023Overskud på DKK 295.183 By Komi ApSBy Komi ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Jørgen Antero Komi ejer 50% af virksomheden.Se mere
26. juli 2022Underskud på DKK 127.458 By Komi ApSBy Komi ApS offentliggør regnskabet for perioden 9. november 2020 til 31. december 2021. Jørgen Antero Komi ejer 50% af virksomheden.Se mere
20. juli 2022Overskud på DKK 729.764 KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
20. juli 2022Overskud på DKK 898.206 KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
20. juli 2021Overskud på DKK 1,7 mio.KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
20. juli 2021Overskud på DKK 1,7 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
10. januar 2021AdresseændringBy Komi ApSBy Komi ApS flytter fra København S til Hellerup. Jørgen Antero Komi ejer 50% af virksomheden.Se mere
9. november 2020StiftelseBy Komi ApSBy Komi ApS stiftes i branchen andre personlige serviceydelser i.a.n. Jørgen Antero Komi ejer 50% af virksomheden.Se mere
5. oktober 2020Overskud på DKK 335.292 KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
5. oktober 2020Overskud på DKK 321.479 KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2019Overskud på DKK 957.798 KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2019Overskud på DKK 933.173 KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
11. juni 2018Overskud på DKK 1,4 mio.KCS HOLDING ApSKCS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
11. juni 2018Overskud på DKK 1,4 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere
15. juni 2017Underskud på DKK 1,0 mio.KOMI CONTRACTOR SUPPLY ApSKOMI CONTRACTOR SUPPLY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Jørgen Antero Komi er medlem af direktionen.Se mere