2. august 2012Jørgen Pedersen forlader direktionenMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SJørgen Pedersen forlader direktionen for MURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S efter en periode på 13 år.Se mere
9. august 2010Ny status: UNDER KONKURSMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/STidligere status: Normal. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
24. november 2009Regnskab for 2009 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
28. november 2008Regnskab for 2008 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Udlejning og leasing af entreprenørmaterielMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/STidligere branche: Udlejning af entreprenørmateriel. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
6. december 2007Regnskab for 2007 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
21. november 2006Regnskab for 2006 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
25. november 2005Regnskab for 2005 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
13. december 2004Regnskab for 2004 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
27. oktober 2003Regnskab for 2003 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
24. oktober 2002Regnskab for 2002 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
10. oktober 2002Niels-Henrik Rosenkrantz træder ind i bestyrelsenMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SNiels-Henrik Rosenkrantz erstatter Henning Bjerregaard Lønbirk i bestyrelsen for MURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S efter en periode på 13 år. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
19. november 2001Regnskab for 2001 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
2. oktober 2000Regnskab for 2000 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2000Ny branche: Udlejning af entreprenørmaterielMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/STidligere branche: Stilladsforretninger. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
1. november 1999Regnskab for 1999 offentliggjortMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 1998 til 30. april. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
22. juli 1999Anni Dorit Gyldenkærne træder ind i bestyrelsenMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SAnni Dorit Gyldenkærne erstatter Kim Nedergaard Staal i bestyrelsen for MURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S efter en periode på 10 år. Jørgen Pedersen er medlem af direktionen.Se mere
22. juli 1999Jørgen Pedersen træder ind i direktionenMURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/SJørgen Pedersen erstatter Henning Bjerregaard Lønbirk i direktionen for MURERLAUGETS HEJSEVÆRKER AF 1919 ØST A/S efter en periode på 3 år.Se mere