JØRGEN DALGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Jørgen Sinding Dalgaard er medlem af direktionen.
JØRGEN DALGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Jørgen Sinding Dalgaard er medlem af direktionen.
JØRGEN DALGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Jørgen Sinding Dalgaard er medlem af direktionen.
JØRGEN DALGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Jørgen Sinding Dalgaard er medlem af direktionen.
JØRGEN DALGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Jørgen Sinding Dalgaard er medlem af direktionen.
JØRGEN DALGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Jørgen Sinding Dalgaard er medlem af direktionen.
JØRGEN DALGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Jørgen Sinding Dalgaard er medlem af direktionen.
JØRGEN DALGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Jørgen Sinding Dalgaard er medlem af direktionen.