16. aprilJørn Møller træder ind i bestyrelsenBMH HOLDING A/SJørn Møller træder ind i bestyrelsen for BMH HOLDING A/S.Se mere
16. aprilJan Koch Møller træder ind i direktionenBMH HOLDING A/SJan Koch Møller erstatter Kirsten Marie Møller i direktionen for BMH HOLDING A/S efter en periode på 45 år. Jørn Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. december 2023Ændring i ejerkredsenBMH Holding 2023 ApSJørn Møller registreret som reel ejer af BMH Holding 2023 ApS.Se mere
12. marts 2003Jørn Møller forlader bestyrelsenARNITLUND HANDELS ApSJørn Møller forlader bestyrelsen for ARNITLUND HANDELS ApS efter en periode på 4 år.Se mere
31. december 2001Regnskab for 2001 offentliggjortARNITLUND HANDELS ApSARNITLUND HANDELS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2000 til 30. september. Jørn Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. december 2000Regnskab for 2000 offentliggjortARNITLUND HANDELS ApSARNITLUND HANDELS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september. Jørn Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. december 1999Regnskab for 1999 offentliggjortARNITLUND HANDELS ApSARNITLUND HANDELS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 30. september. Jørn Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. december 1998Regnskab for 1998 offentliggjortARNITLUND HANDELS ApSARNITLUND HANDELS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september. Jørn Møller er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. november 1998Jørn Møller træder ind i bestyrelsenARNITLUND HANDELS ApSJørn Møller træder ind i bestyrelsen for ARNITLUND HANDELS ApS.Se mere