20. februar 2001Kai Gustavsen forlader bestyrelsenNORFRIG A/SKai Gustavsen forlader bestyrelsen for NORFRIG A/S efter en periode på 2 år.Se mere
2. oktober 2000Ketil Johansen træder ind i bestyrelsenNORFRIG A/SKetil Johansen erstatter Anders Thuve i bestyrelsen for NORFRIG A/S efter en periode på 10 måneder. Kai Gustavsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
8. august 2000Anders Thuve stopper som adm. direktørNORFRIG A/SAnders Thuve stopper som adm. direktør i NORFRIG A/S. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. august 2000Ketil Johansen træder ind i direktionenNORFRIG A/SKetil Johansen træder ind i direktionen for NORFRIG A/S. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 2000Flere forlader bestyrelsenNORFRIG A/S2 medlemmer forlader bestyrelsen for NORFRIG A/S. Kai Gustavsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
30. juni 2000AdresseændringNORFRIG A/SNORFRIG A/S flytter fra Kjellerup til Viborg. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. juni 2000Regnskab for 1999 offentliggjortNORFRIG A/SNORFRIG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2000Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberNORFRIG A/STidligere branche: Karosserifabrikker. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. april 2000Per-Åke Sjölander forlader direktionenNORFRIG A/SPer-Åke Sjölander forlader direktionen for NORFRIG A/S efter en periode på 22 år. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. april 2000Anders Thuve bliver adm. direktørNORFRIG A/SAnders Thuve bliver adm. direktør i NORFRIG A/S. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. december 1999Udskiftning i bestyrelsenNORFRIG A/S3 ændringer i bestyrelsen for NORFRIG A/S. Kai Gustavsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
25. juni 1999Regnskab for 1998 offentliggjortNORFRIG A/SNORFRIG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. maj 1999Kai Gustavsen træder ind i bestyrelsenNORFRIG A/SKai Gustavsen træder ind i bestyrelsen for NORFRIG A/S.Se mere
27. august 1997Kai Gustavsen forlader bestyrelsenSTENI DANMARK A/SKai Gustavsen forlader bestyrelsen for STENI DANMARK A/S efter en periode på 12 år.Se mere
17. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortSTENI DANMARK A/SSTENI DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
21. maj 1996Regnskab for 1995 offentliggjortSTENI DANMARK A/SSTENI DANMARK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. maj 1985StiftelseSTENI DANMARK A/SSTENI DANMARK A/S stiftes i branchen engroshandel med træ, trælast og byggematerialer. Kai Gustavsen er medlem af bestyrelsen.Se mere