23. maj 2011Kai Henrik Jakobsen forlader direktionenKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSKai Henrik Jakobsen forlader direktionen for KAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApS efter en periode på 7 år.Se mere
17. juni 2010Regnskab for 2009 offentliggjortKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2009Regnskab for 2008 offentliggjortKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2008Regnskab for 2007 offentliggjortKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Anlæg af ledningsnetKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSTidligere branche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
5. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
20. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
3. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004. Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2004Ny branche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)KAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSTidligere branche: Uoplyst. Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere
9. december 2003StiftelseKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApSKAJ JACOBSEN, SVÆRDBORG ApS stiftes i branchen uoplyst. Kai Henrik Jakobsen er medlem af direktionen.Se mere