12. december 2001Kai Nilsson forlader direktionenHORNSHERRED-MURERNE ApSKai Nilsson forlader direktionen for HORNSHERRED-MURERNE ApS efter en periode på 22 år.Se mere
13. oktober 2000Regnskab for 2000 offentliggjortHORNSHERRED-MURERNE ApSHORNSHERRED-MURERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Kai Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
6. september 1999Regnskab for 1999 offentliggjortHORNSHERRED-MURERNE ApSHORNSHERRED-MURERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Kai Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
25. september 1998Regnskab for 1998 offentliggjortHORNSHERRED-MURERNE ApSHORNSHERRED-MURERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Kai Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
1. december 1997Regnskab for 1997 offentliggjortHORNSHERRED-MURERNE ApSHORNSHERRED-MURERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Kai Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
11. oktober 1996Regnskab for 1996 offentliggjortHORNSHERRED-MURERNE ApSHORNSHERRED-MURERNE ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Kai Nilsson er medlem af direktionen.Se mere
20. december 1979StiftelseHORNSHERRED-MURERNE ApSHORNSHERRED-MURERNE ApS stiftes i branchen murerforretninger. Kai Nilsson er medlem af direktionen.Se mere