28. september 2004Kaj Emil Johansen forlader direktionenKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKaj Emil Johansen forlader direktionen for KAJ JOHANSEN. AUNING ApS efter en periode på 19 år.Se mere
26. februar 2004Regnskab for 2003 offentliggjortKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere
5. marts 2003Regnskab for 2002 offentliggjortKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere
27. marts 2002Regnskab for 2001 offentliggjortKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere
2. april 2001Regnskab for 2000 offentliggjortKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere
31. marts 2000Regnskab for 1999 offentliggjortKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere
17. marts 1999Regnskab for 1998 offentliggjortKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere
23. januar 1998Regnskab for 1997 offentliggjortKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere
3. februar 1997Regnskab for 1996 offentliggjortKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 1985StiftelseKAJ JOHANSEN. AUNING ApSKAJ JOHANSEN. AUNING ApS stiftes i branchen murerforretninger. Kaj Emil Johansen er medlem af direktionen.Se mere