2. oktober 2023Karen Margrethe Davidsen træder ind i direktionenRIIMA ApSKaren Margrethe Davidsen træder ind i direktionen for RIIMA ApS.Se mere
18. juni 1998Karen Margrethe Davidsen forlader bestyrelsenTAULOV EL-SERVICE A/SKaren Margrethe Davidsen forlader bestyrelsen for TAULOV EL-SERVICE A/S efter en periode på 11 år.Se mere
27. november 1997Regnskab for 1997 offentliggjortTAULOV EL-SERVICE A/STAULOV EL-SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Karen Margrethe Davidsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. december 1996Regnskab for 1996 offentliggjortTAULOV EL-SERVICE A/STAULOV EL-SERVICE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Karen Margrethe Davidsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. december 1986StiftelseTAULOV EL-SERVICE A/STAULOV EL-SERVICE A/S stiftes i branchen anden udlejning af boliger. Karen Margrethe Davidsen er medlem af bestyrelsen.Se mere