5. februar 2004Asger Sander Bach-Poulsen træder ind i direktionenTIKØB EL-TEKNIK ApSAsger Sander Bach-Poulsen erstatter Karin Strange Bach-Poulsen i direktionen for TIKØB EL-TEKNIK ApS efter en periode på 20 år.Se mere
26. marts 2003Regnskab for 2002 offentliggjortTIKØB EL-TEKNIK ApSTIKØB EL-TEKNIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2001 til 30. september 2002. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
15. juli 2002Nyt navn: TIKØB EL-TEKNIK ApSTIKØB GRAVERING ApSTIKØB GRAVERING ApS skifter navn til TIKØB EL-TEKNIK ApS. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
7. marts 2002Regnskab for 2001 offentliggjortTIKØB GRAVERING ApSTIKØB GRAVERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2000 til 30. september 2001. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
30. marts 2001Regnskab for 2000 offentliggjortTIKØB GRAVERING ApSTIKØB GRAVERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1999 til 30. september 2000. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
22. marts 2000Regnskab for 1999 offentliggjortTIKØB GRAVERING ApSTIKØB GRAVERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1998 til 30. september 1999. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
17. marts 1999Regnskab for 1998 offentliggjortTIKØB GRAVERING ApSTIKØB GRAVERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1997 til 30. september 1998. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
20. marts 1998Regnskab for 1997 offentliggjortTIKØB GRAVERING ApSTIKØB GRAVERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1996 til 30. september 1997. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
18. marts 1997Regnskab for 1996 offentliggjortTIKØB GRAVERING ApSTIKØB GRAVERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
20. marts 1996Regnskab for 1995 offentliggjortTIKØB GRAVERING ApSTIKØB GRAVERING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 1994 til 30. september 1995. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
8. februar 1992Nyt navn: TIKØB GRAVERING ApSULRIK VON ARENSTORFF ApSULRIK VON ARENSTORFF ApS skifter navn til TIKØB GRAVERING ApS. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
7. februar 1992Flere forlader bestyrelsenULRIK VON ARENSTORFF ApS4 medlemmer forlader bestyrelsen for ULRIK VON ARENSTORFF ApS. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
7. februar 1992Carl Truels Ulrick von Arenstorff forlader direktionenULRIK VON ARENSTORFF ApSCarl Truels Ulrick von Arenstorff forlader direktionen for ULRIK VON ARENSTORFF ApS efter en periode på 8 år. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere
25. april 1984StiftelseULRIK VON ARENSTORFF ApSULRIK VON ARENSTORFF ApS stiftes i branchen fremstilling af belysningsarmaturer mv. Karin Strange Bach-Poulsen er medlem af direktionen.Se mere