20. februar 2019Kaspar Peek stopper som adm. direktørKP CYKLER IVSKaspar Peek stopper som adm. direktør i KP CYKLER IVS.Se mere
20. februar 2019Ændring i ejerkredsenKP CYKLER IVSKaspar Peek er ikke længere registreret som reel ejer af KP CYKLER IVS.Se mere
5. januar 2018Overskud på DKK 41.901 KP CYKLER IVSKP CYKLER IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017. Kaspar Peek er adm. direktør i virksomheden.Se mere
21. november 2016Underskud på DKK 135.585 KP CYKLER IVSKP CYKLER IVS offentliggør regnskabet for perioden 4. februar 2015 til 30. juni. Kaspar Peek er adm. direktør i virksomheden.Se mere
26. juli 2016AdresseændringKP CYKLER IVSKP CYKLER IVS flytter fra Odense NØ til København V. Kaspar Peek er adm. direktør i virksomheden.Se mere
11. august 2015Ændring i ejerkredsenKP CYKLER IVSKaspar Peek registreret som reel ejer af KP CYKLER IVS.Se mere
4. februar 2015StiftelseKP CYKLER IVSKP CYKLER IVS stiftes i branchen cykel- og knallertforretninger. Kaspar Peek er adm. direktør i virksomheden.Se mere