31. oktober 2023Overskud på DKK 1,1 mio.ApS SMBK NR. 1777ApS SMBK NR. 1777 offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 2023Overskud på DKK 427.174 KV Ejendomme ApSKV Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
30. oktober 2023Overskud på DKK 313.932 K. VILLUMSEN HOLDING ApSK. VILLUMSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2022Overskud på DKK 1,3 mio.ApS SMBK NR. 1777ApS SMBK NR. 1777 offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2022Overskud på DKK 340.018 K. VILLUMSEN HOLDING ApSK. VILLUMSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2022Overskud på DKK 608.843 KV Ejendomme ApSKV Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
6. december 2021Ændring i ejerkredsenKV Ejendomme ApSKasper Brinch Villumsen reducerer sit reelle ejerskab af KV Ejendomme ApS.Se mere
6. december 2021Ændring i ejerkredsenApS SMBK NR. 1777Ole Korsgaard Villumsen reducerer sit reelle ejerskab af ApS SMBK NR. 1777. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
14. oktober 2021Overskud på DKK 1,6 mio.ApS SMBK NR. 1777ApS SMBK NR. 1777 offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
13. oktober 2021Overskud på DKK 1,4 mio.K. VILLUMSEN HOLDING ApSK. VILLUMSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
11. oktober 2021Overskud på DKK 2,0 mio.KV Ejendomme ApSKV Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
23. december 2020Ændring i ejerkredsenKV Ejendomme ApSKasper Brinch Villumsen reducerer sit reelle ejerskab af KV Ejendomme ApS.Se mere
23. december 2020Ændring i ejerkredsenApS SMBK NR. 1777Ole Korsgaard Villumsen reducerer sit reelle ejerskab af ApS SMBK NR. 1777. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2020Overskud på DKK 786.559 ApS SMBK NR. 1777ApS SMBK NR. 1777 offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
28. november 2020Overskud på DKK 2,7 mio.KV Ejendomme ApSKV Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
28. november 2020Overskud på DKK 2,8 mio.K. VILLUMSEN HOLDING ApSK. VILLUMSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2019 til 30. april. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
19. november 2020Ny branche: Ikke-finansielle holdingselskaberK. VILLUMSEN HOLDING ApSTidligere branche: Uoplyst. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
3. november 2020Nyt navn: KV Ejendomme ApSMONTANAGADE 38 ApSMONTANAGADE 38 ApS skifter navn til KV Ejendomme ApS. Kasper Brinch Villumsen er medlem af direktionen.Se mere
24. august 2020Kasper Brinch Villumsen træder ind i direktionenApS SMBK NR. 1777Kasper Brinch Villumsen træder ind i direktionen for ApS SMBK NR. 1777.Se mere
24. august 2020Kasper Brinch Villumsen forlader direktionenKV EJENDOMME ApSKasper Brinch Villumsen forlader direktionen for KV EJENDOMME ApS efter en periode på 12 år.Se mere