9. marts 2021Kasper Hedegaard Jepsen forlader direktionenE-juristen IVSKasper Hedegaard Jepsen forlader direktionen for E-juristen IVS efter en periode på 3 år.Se mere
30. august 2020Overskud på DKK 0 E-juristen IVSE-juristen IVS offentliggør regnskabet for perioden 1. april 2019 til 31. marts. Kasper Hedegaard Jepsen er medlem af direktionen.Se mere
10. september 2019Underskud på DKK 14.375 E-juristen IVSE-juristen IVS offentliggør regnskabet for perioden 16. april 2018 til 31. marts. Kasper Hedegaard Jepsen er medlem af direktionen.Se mere
20. maj 2018AdresseændringE-juristen IVSE-juristen IVS flytter fra København S til Glostrup. Kasper Hedegaard Jepsen er medlem af direktionen.Se mere
16. april 2018StiftelseE-juristen IVSE-juristen IVS stiftes i branchen juridisk bistand. Kasper Hedegaard Jepsen er medlem af direktionen.Se mere