23. marts 2011Kasper Larsen forlader direktionenLEWIS HOLDING ApSKasper Larsen forlader direktionen for LEWIS HOLDING ApS efter en periode på 5 år.Se mere
18. november 2009Ny status: UNDER KONKURSLEWIS HOLDING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Kasper Larsen er medlem af direktionen.Se mere
20. august 2009Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGLEWIS HOLDING ApSTidligere status: Normal. Kasper Larsen er medlem af direktionen.Se mere
28. juli 2009Kasper Larsen forlader bestyrelsenSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/SKasper Larsen forlader bestyrelsen for SCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/S efter en periode på 3 år.Se mere
23. december 2008Ny status: UNDER KONKURSSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/STidligere status: Normal. Kasper Larsen er formand for bestyrelsen.Se mere
6. august 2008AdresseændringSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/SSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/S flytter fra Herlev til Bagsværd. Kasper Larsen er formand for bestyrelsen.Se mere
25. juli 2008Regnskab for 2007 offentliggjortLEWIS HOLDING ApSLEWIS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Kasper Larsen er medlem af direktionen.Se mere
25. juli 2008Regnskab for 2007 offentliggjortSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/SSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Kasper Larsen er formand for bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædningSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/STidligere branche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Kasper Larsen er formand for bestyrelsen.Se mere
25. september 2007Kim Pedersen forlader bestyrelsenSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/SKim Pedersen forlader bestyrelsen for SCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/S efter en periode på 2 år. Kasper Larsen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
20. juli 2007Regnskab for 2006 offentliggjortLEWIS HOLDING ApSLEWIS HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 21. februar 2006 til 31. december 2006. Kasper Larsen er medlem af direktionen.Se mere
20. juli 2007Regnskab for 2006 offentliggjortSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/SSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 23. februar 2006 til 31. december 2006. Kasper Larsen er formand for bestyrelsen.Se mere
23. februar 2006StiftelseSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/SSCANGENT/AHLMANN-OHLSEN A/S stiftes i branchen ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Kasper Larsen er formand for bestyrelsen.Se mere
21. februar 2006StiftelseLEWIS HOLDING ApSLEWIS HOLDING ApS stiftes i branchen uoplyst. Kasper Larsen er medlem af direktionen.Se mere