29. maj 2012Kenji Kawabe forlader bestyrelsenTUMLARE CORPORATION A/SKenji Kawabe forlader bestyrelsen for TUMLARE CORPORATION A/S efter en periode på 2 år.Se mere
1. januar 2012Vibeke H.T. Raddum træder ind i direktionenTUMLARE CORPORATION A/SVibeke H.T. Raddum træder ind i direktionen for TUMLARE CORPORATION A/S. Kenji Kawabe er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2012Claudio Torti bliver adm. direktørTUMLARE CORPORATION A/SClaudio Torti erstatter Eijiro Yamakita som adm. direktør i TUMLARE CORPORATION A/S. Kenji Kawabe er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortTUMLARE CORPORATION A/STUMLARE CORPORATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Kenji Kawabe er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortTUMLARE CORPORATION A/STUMLARE CORPORATION A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Kenji Kawabe er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. maj 2010Kenji Kawabe træder ind i bestyrelsenTUMLARE CORPORATION A/SKenji Kawabe træder ind i bestyrelsen for TUMLARE CORPORATION A/S.Se mere
10. maj 2010Berend Lund Christian træder ind i direktionenTUMLARE CORPORATION A/SBerend Lund Christian erstatter Shinji Kamio i direktionen for TUMLARE CORPORATION A/S efter en periode på 2 år. Kenji Kawabe er medlem af bestyrelsen.Se mere