7. majUnderskud på DKK 1,7 mio.Knowit Experience Danmark A/SKnowit Experience Danmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 9. januar 2023 til 31. december 2023. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. aprilOverskud på DKK 24 mio.Knowit Experience Aarhus A/SKnowit Experience Aarhus A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. maj 2023AdresseændringKnowit Experience Danmark A/SKnowit Experience Danmark A/S flytter fra København K til København V. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. april 2023Overskud på DKK 4,8 mio.Knowit Experience Aarhus A/SKnowit Experience Aarhus A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. januar 2023Kenneth Gvein forlader bestyrelsen1508 København A/SKenneth Gvein forlader bestyrelsen for 1508 København A/S efter en periode på 1 år.Se mere
10. januar 2023Udskiftning i bestyrelsenKnowit Experience Aarhus A/S7 ændringer i bestyrelsen for Knowit Experience Aarhus A/S. Kenneth Gvein er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
10. januar 2023Roar Nissen forlader direktionenKnowit Experience Aarhus A/SRoar Nissen forlader direktionen for Knowit Experience Aarhus A/S efter en periode på 6 år. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. januar 2023Martin Brogaard bliver adm. direktørKnowit Experience Aarhus A/SMartin Brogaard bliver adm. direktør i Knowit Experience Aarhus A/S. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
9. januar 2023StiftelseKnowit Experience Danmark A/SKnowit Experience Danmark A/S stiftes i branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juni 2022Overskud på DKK 8,1 mio.Knowit Experience Aarhus A/SKnowit Experience Aarhus A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juni 2022Nye navne i bestyrelsenKnowit Experience Aarhus A/S2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Knowit Experience Aarhus A/S. Kenneth Gvein er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
22. februar 2022Kenneth Gvein forlader bestyrelsenStrømlin ApSKenneth Gvein forlader bestyrelsen for Strømlin ApS efter en periode på 2 måneder.Se mere
16. februar 2022Overskud på DKK 2,9 mio.1508.DK A/S1508.DK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. februar 2022Overskud på DKK 3,5 mio.Strømlin ApSStrømlin ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. januar 2022Morten Brandt stopper som adm. direktørStrømlin ApSMorten Brandt stopper som adm. direktør i Strømlin ApS. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. januar 2022Kenneth Gvein træder ind i bestyrelsenStrømlin ApSKenneth Gvein træder ind i bestyrelsen for Strømlin ApS.Se mere
3. januar 2022Kenneth Gvein træder ind i bestyrelsen1508.DK A/SKenneth Gvein træder ind i bestyrelsen for 1508.DK A/S.Se mere
3. januar 2022Roar Nissen træder ind i direktionenStrømlin ApSRoar Nissen træder ind i direktionen for Strømlin ApS. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
3. januar 2022Ændring i ejerkredsen1508.DK A/S3 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af 1508.DK A/S. Kenneth Gvein er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. september 2021Fredrik Ekerhovd forlader bestyrelsenKnowit Experience Aarhus A/SFredrik Ekerhovd forlader bestyrelsen for Knowit Experience Aarhus A/S efter en periode på 10 måneder. Kenneth Gvein er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere