Kenneth Røien Petersen har været i direktionen for Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS siden 2020 og er desuden direktør i RealMæglerne Hellerup ApS og Realmæglerne Gentofte/Vangede ApS.
Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kenneth Røien Petersen er medlem af direktionen.
Realmæglerne Gentofte/Vangede ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kenneth Røien Petersen er medlem af direktionen.
2 personer er ikke længere registreret som reelle ejere af Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS. Kenneth Røien Petersen er medlem af direktionen.
Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kenneth Røien Petersen er medlem af direktionen.
Realmæglerne Gentofte/Vangede ApS offentliggør regnskabet for perioden 13. august 2021 til 31. december 2022. Kenneth Røien Petersen er medlem af direktionen.
Realmæglerne Charlottenlund/Klampenborg ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Kenneth Røien Petersen er medlem af direktionen.