29. september 2004Kenneth Weiss Wood forlader bestyrelsenFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTKenneth Weiss Wood forlader bestyrelsen for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT efter en periode på 1 år.Se mere
5. december 2003Regnskab for 2003 offentliggjortFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT offentliggør regnskabet for perioden 1. januar til 30. juni. Kenneth Weiss Wood er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. september 2003Kenneth Weiss Wood træder ind i bestyrelsenFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTKenneth Weiss Wood træder ind i bestyrelsen for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT.Se mere