30. august · wood-supply.dkNyheder fra bestyrelser og direktioner - uge 35Jeppe Frederiksen Bak, Bertel Gantriis og Kent Gjørup er indtrådt i bestyrelsen hos Multika Snedkerier ApS. Læs artikel
19. augustKent Gjørup træder ind i bestyrelsenMultika Snedkerier A/SKent Gjørup træder ind i bestyrelsen for Multika Snedkerier A/S.Se mere
19. augustNy selskabsform: AktieselskabMultika Snedkerier A/SMultika Snedkerier ApS ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til Multika Snedkerier A/S. Kent Gjørup er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. juniOverskud på DKK 97.296 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
29. juni 2023Overskud på DKK 65.885 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
4. juli 2022Underskud på DKK 27.035 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
23. april 2021Overskud på DKK 222.917 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
23. november 2020Regnskab for 2019 omgjortKSIGN ApSKSIGN ApS omgør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
31. august 2020Underskud på DKK 31.691 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
28. maj 2019Underskud på DKK 126.482 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2018Overskud på DKK 95.784 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2017Overskud på DKK 160.585 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
30. maj 2016Underskud på DKK 126.954 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2015Underskud på DKK 100.467 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
28. maj 2014Underskud på DKK 192.360 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
27. februar 2013Underskud på DKK 31.474 KSIGN ApSKSIGN ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
22. oktober 2012AdresseændringKSIGN ApSKSIGN ApS flytter til ny adresse i Roslev. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
22. oktober 2012Nyt navn: KSIGN ApSGJØRUP HOLDING ApSGJØRUP HOLDING ApS skifter navn til KSIGN ApS. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
4. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortGJØRUP HOLDING ApSGJØRUP HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere
1. april 2012Ny branche: Fremstilling af køkkenmøblerGJØRUP HOLDING ApSTidligere branche: Uoplyst. Kent Gjørup er medlem af direktionen.Se mere