17. december 2023Overskud på DKK 5,2 mio.HAMMELSVANG A/SHAMMELSVANG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere
26. august 2023Overskud på DKK 2,2 mio.KIM BUNDGAARD HOLDING ApSKIM BUNDGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere
5. juli 2023Overskud på DKK 142.167 SILKEBORG GULVBELÆGNING A/SSILKEBORG GULVBELÆGNING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Kim Bundgaard ejer 43% af virksomheden.Se mere
21. marts 2023Jesper Vedsø Krogh bliver ny bestyrelsesformandSILKEBORG GULVBELÆGNING A/SJesper Vedsø Krogh erstatter Niels Hammelsvang som bestyrelsesformand hos SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S efter en periode på 36 år. Kim Bundgaard ejer 43% af virksomheden.Se mere
21. marts 2023Niels Hammelsvang forlader bestyrelsenHAMMELSVANG A/SNiels Hammelsvang forlader bestyrelsen for HAMMELSVANG A/S efter en periode på 35 år. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere
17. december 2022Overskud på DKK 3,5 mio.HAMMELSVANG A/SHAMMELSVANG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere
6. september 2022Overskud på DKK 2,9 mio.KIM BUNDGAARD HOLDING ApSKIM BUNDGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere
4. juli 2022Overskud på DKK 1,7 mio.SILKEBORG GULVBELÆGNING A/SSILKEBORG GULVBELÆGNING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2021 til 30. april. Kim Bundgaard ejer 43% af virksomheden.Se mere
7. juni 2022John Dahl Kristensen forlader bestyrelsenSILKEBORG GULVBELÆGNING A/SJohn Dahl Kristensen forlader bestyrelsen for SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S efter en periode på 35 år. Kim Bundgaard ejer 43% af virksomheden.Se mere
26. januar 2022Kim Bundgaard forlader bestyrelsenI/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006Kim Bundgaard forlader bestyrelsen for I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006 efter en periode på 16 år.Se mere
26. januar 2022Kim Bundgaard forlader direktionenI/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006Kim Bundgaard forlader direktionen for I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006 efter en periode på 16 år.Se mere
26. januar 2022Ændring i ejerkredsenI/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006Kim Bundgaard er ikke længere registreret som reel ejer af I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006.Se mere
17. december 2021Overskud på DKK 6,9 mio.HAMMELSVANG A/SHAMMELSVANG A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere
8. september 2021 · Dansk IndustriValgt til Gulvbranchens bestyrelseMichael Nielsen, Ardex Skandinavia A/S, og Kim Bundgaard, Hammelsvang A/S, er suppleanter og var ikke på valg i år.Læs artikel
1. september 2021Overskud på DKK 4,9 mio.KIM BUNDGAARD HOLDING ApSKIM BUNDGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere
1. september 2021Overskud på DKK 2,9 mio.I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006I/S KM INVEST AF 1. MAJ 2006 offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere
1. september 2021John Dahl Kristensen forlader direktionenSILKEBORG GULVBELÆGNING A/SJohn Dahl Kristensen forlader direktionen for SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S efter en periode på 34 år. Kim Bundgaard ejer 43% af virksomheden.Se mere
1. september 2021Rasmus Bering bliver adm. direktørSILKEBORG GULVBELÆGNING A/SRasmus Bering bliver adm. direktør i SILKEBORG GULVBELÆGNING A/S. Kim Bundgaard ejer 43% af virksomheden.Se mere
30. juni 2021Overskud på DKK 1,5 mio.SILKEBORG GULVBELÆGNING A/SSILKEBORG GULVBELÆGNING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2020 til 30. april. Kim Bundgaard ejer 43% af virksomheden.Se mere
20. april 2021Ændring i ejerkredsenHAMMELSVANG A/SMogens Hammelsvang forøger sit reelle ejerskab af HAMMELSVANG A/S. Kim Bundgaard er medlem af direktionen.Se mere