1. august 2007Kim Christiani Sørensen forlader direktionenKCS-HOLDING ApSKim Christiani Sørensen forlader direktionen for KCS-HOLDING ApS efter en periode på 4 år.Se mere
4. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortKCS-HOLDING ApSKCS-HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Kim Christiani Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
19. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortKCS-HOLDING ApSKCS-HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Kim Christiani Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
14. juni 2006AdresseændringKCS-HOLDING ApSKCS-HOLDING ApS flytter til ny adresse i København K. Kim Christiani Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
20. februar 2006Kim Christiani Sørensen forlader bestyrelsenAMATI OPTIC ApSKim Christiani Sørensen forlader bestyrelsen for AMATI OPTIC ApS efter en periode på 2 år.Se mere
10. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortKCS-HOLDING ApSKCS-HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 29. juli 2003 til 31. december 2004. Kim Christiani Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2005Regnskab for 2004 offentliggjortAMATI OPTIC ApSAMATI OPTIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Kim Christiani Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. maj 2005AdresseændringKCS-HOLDING ApSKCS-HOLDING ApS flytter til ny adresse i København K. Kim Christiani Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
7. juli 2004Pia Møller Hansen forlader bestyrelsenAMATI OPTIC ApSPia Møller Hansen forlader bestyrelsen for AMATI OPTIC ApS efter en periode på 1 måned. Kim Christiani Sørensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
16. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortAMATI OPTIC ApSAMATI OPTIC ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Kim Christiani Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. maj 2004Kim Christiani Sørensen træder ind i bestyrelsenAMATI OPTIC ApSKim Christiani Sørensen træder ind i bestyrelsen for AMATI OPTIC ApS.Se mere
27. august 2003Kim Madsen stopper som adm. direktørKCS-HOLDING ApSKim Madsen stopper som adm. direktør i KCS-HOLDING ApS. Kim Christiani Sørensen er fortsat medlem af direktionen.Se mere
27. august 2003Kim Christiani Sørensen træder ind i direktionenKCS-HOLDING ApSKim Christiani Sørensen træder ind i direktionen for KCS-HOLDING ApS.Se mere
27. august 2003AdresseændringKCS-HOLDING ApSKCS-HOLDING ApS flytter til ny adresse i København K. Kim Christiani Sørensen er medlem af direktionen.Se mere
27. august 2003Nyt navn: KCS-HOLDING ApSApS KBUS 17 NR. 2664ApS KBUS 17 NR. 2664 skifter navn til KCS-HOLDING ApS. Kim Christiani Sørensen er medlem af direktionen.Se mere