30. september 2022Kim Wedell Lüthje Malmberg forlader direktionenKIGI ApsKim Wedell Lüthje Malmberg forlader direktionen for KIGI Aps efter en periode på 5 år.Se mere
30. september 2022Ændring i ejerkredsenKIGI ApsKim Wedell Lüthje Malmberg er ikke længere registreret som reel ejer af KIGI Aps.Se mere
21. marts 2022Overskud på DKK 143.191 KIGI ApsKIGI Aps offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Kim Wedell Lüthje Malmberg er medlem af direktionen.Se mere
25. maj 2021Overskud på DKK 16.726 KIGI ApsKIGI Aps offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Kim Wedell Lüthje Malmberg er medlem af direktionen.Se mere
28. april 2020Overskud på DKK 6.751 KIGI ApsKIGI Aps offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Kim Wedell Lüthje Malmberg er medlem af direktionen.Se mere
31. maj 2019Overskud på DKK 0 KIGI ApsKIGI Aps offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2017 til 31. december 2018. Kim Wedell Lüthje Malmberg er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2017StiftelseKIGI ApsKIGI Aps stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Kim Wedell Lüthje Malmberg er medlem af direktionen.Se mere