19. februarOverskud på DKK 1,2 mio.VN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
25. maj 2023Overskud på DKK 313.007 VN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
4. maj 2022Overskud på DKK 1,3 mio.VN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
26. februar 2021Overskud på DKK 547.784 VN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
12. februar 2020Overskud på DKK 641.776 VN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
2. september 2019AdresseændringVN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS flytter til ny adresse i Hals. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
2. juli 2019Ændring i ejerkredsenVN HOLDING HOU ApSKirsten Marie Hougaard Nielsen registreret som reel ejer af VN HOLDING HOU ApS.Se mere
20. februar 2019Underskud på DKK 357.016 VN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
23. marts 2018Overskud på DKK 300.217 VN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
15. maj 2017Overskud på DKK 3,2 mio.VN HOLDING HOU ApSVN HOLDING HOU ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Kirsten Marie Hougaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
5. maj 2017Kirsten Marie Hougaard Nielsen træder ind i direktionenVN HOLDING HOU ApSKirsten Marie Hougaard Nielsen erstatter Viggo Nielsen i direktionen for VN HOLDING HOU ApS efter en periode på 12 år.Se mere