23. november 2012Michael Gaarmann træder ind i bestyrelsenHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SMichael Gaarmann erstatter Kirsten Sørensen i bestyrelsen for HOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S efter en periode på 11 år.Se mere
23. november 2012Michael Gaarmann træder ind i bestyrelsenFJORD-BUS A/SMichael Gaarmann erstatter Kirsten Sørensen i bestyrelsen for FJORD-BUS A/S efter en periode på 11 år.Se mere
2. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortFJORD-BUS A/SFJORD-BUS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortFJORD-BUS A/SFJORD-BUS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. juni 2011Regnskab for 2010 offentliggjortHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortFJORD-BUS A/SFJORD-BUS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
28. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
14. maj 2010Lotte Christine Rosendahl Jensen træder ind i bestyrelsenHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SLotte Christine Rosendahl Jensen erstatter Troels Grunstrup i bestyrelsen for HOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S efter en periode på 39 år. Kirsten Sørensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
14. maj 2010Lotte Christine Rosendahl Jensen træder ind i bestyrelsenFJORD-BUS A/SLotte Christine Rosendahl Jensen erstatter Troels Grunstrup i bestyrelsen for FJORD-BUS A/S efter en periode på 20 år. Kirsten Sørensen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
3. november 2009Regnskab for 2008 offentliggjortHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. oktober 2009Regnskab for 2008 offentliggjortFJORD-BUS A/SFJORD-BUS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. april 2009AdresseændringFJORD-BUS A/SFJORD-BUS A/S flytter til ny adresse i Slangerup. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortFJORD-BUS A/SFJORD-BUS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Turistkørsel og anden landpassagertransportHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/STidligere branche: Anden landpassagertransport. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Rutebuskørsel, by- og nærtrafikFJORD-BUS A/STidligere branche: Bustrafik. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortFJORD-BUS A/SFJORD-BUS A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/SHOLGER DANSKE BUSTRAFIK A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Kirsten Sørensen er medlem af bestyrelsen.Se mere