FONDEN SISORARFIIT offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Klaus Ivan Gabriel Frederiksen er næstformand for bestyrelsen.
Jens Jørgen Egede erstatter Jesper Søndergaard Olesen i bestyrelsen for FONDEN SISORARFIIT efter en periode på 8 år. Klaus Ivan Gabriel Frederiksen er fortsat næstformand i bestyrelsen.
Peter Oluf Holm Meyer erstatter Morten Jørgen Heilmann i bestyrelsen for FONDEN SISORARFIIT efter en periode på 4 måneder. Klaus Ivan Gabriel Frederiksen er fortsat næstformand i bestyrelsen.
FONDEN SISORARFIIT offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Klaus Ivan Gabriel Frederiksen er næstformand for bestyrelsen.