15. aprilOverskud på DKK 123.290 Bodanica Invest ApSBodanica Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Klaus Lunøe er medlem af direktionen.Se mere
15. aprilOverskud på DKK 138.734 Agora Ejendomme ApSAgora Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Klaus Lunøe ejer 15% af virksomheden.Se mere
25. martsAdresseændringBodanica Invest ApSBodanica Invest ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Klaus Lunøe er medlem af direktionen.Se mere
25. martsAdresseændringAgora Ejendomme ApSAgora Ejendomme ApS flytter til ny adresse på Frederiksberg. Klaus Lunøe ejer 15% af virksomheden.Se mere
20. juni 2023Underskud på DKK 5.872 Agora Ejendomme ApSAgora Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Klaus Lunøe ejer 15% af virksomheden.Se mere
20. juni 2023Underskud på DKK 21.065 Bodanica Invest ApSBodanica Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Klaus Lunøe er medlem af direktionen.Se mere
18. juli 2022AdresseændringBodanica Invest ApSBodanica Invest ApS flytter fra Charlottenlund til Frederiksberg. Klaus Lunøe er medlem af direktionen.Se mere
18. juli 2022AdresseændringAgora Ejendomme ApSAgora Ejendomme ApS flytter fra Charlottenlund til Frederiksberg. Klaus Lunøe ejer 15% af virksomheden.Se mere
28. juni 2022Underskud på DKK 135.605 Bodanica Invest ApSBodanica Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Klaus Lunøe er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2022Underskud på DKK 95.694 Agora Ejendomme ApSAgora Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Klaus Lunøe ejer 15% af virksomheden.Se mere
1. april 2022Anne Kaper Petersen bliver ny bestyrelsesformandBRØDRENE REEBERGS LEGATAnne Kaper Petersen erstatter Klaus Lunøe som bestyrelsesformand hos BRØDRENE REEBERGS LEGAT efter en periode på 33 år.Se mere
10. januar 2022Ændring i ejerkredsenDanneverk ApSKlaus Lunøe er ikke længere registreret som reel ejer af Danneverk ApS.Se mere
28. september 2021AdresseændringDanneverk ApSDanneverk ApS flytter fra Charlottenlund til København K. Klaus Lunøe ejer 7,50% af virksomheden.Se mere
23. september 2021Flere forlader direktionenDanneverk ApS2 personer forlader direktionen for Danneverk ApS. Klaus Lunøe ejer 7,50% af virksomheden.Se mere
23. september 2021Ny status: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONDanneverk ApSTidligere status: Normal. Klaus Lunøe ejer 7,50% af virksomheden.Se mere
28. juni 2021Overskud på DKK 664.785 Agora Ejendomme ApSAgora Ejendomme ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Klaus Lunøe ejer 15% af virksomheden.Se mere
28. juni 2021Underskud på DKK 14.203 Danneverk ApSDanneverk ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Klaus Lunøe ejer 7,50% af virksomheden.Se mere
28. juni 2021Overskud på DKK 402.734 Bodanica Invest ApSBodanica Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Klaus Lunøe er medlem af direktionen.Se mere
17. juni 2021Underskud på DKK 30.730 BRØDRENE REEBERGS LEGATBRØDRENE REEBERGS LEGAT offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Klaus Lunøe er formand for bestyrelsen.Se mere
20. maj 2021Knud Bjerre træder ind i bestyrelsenBRØDRENE REEBERGS LEGATKnud Bjerre erstatter Hans Peder Dam i bestyrelsen for BRØDRENE REEBERGS LEGAT efter en periode på 21 år. Klaus Lunøe er fortsat bestyrelsesformand.Se mere