4. septemberOverskud på DKK 4,1 mio.KIMPEX A/SKIMPEX A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
4. septemberOverskud på DKK 3,9 mio.KIMPEX HOLDING ApSKIMPEX HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
4. septemberOverskud på DKK 635.693 KIMPEX FORESTRY ApSKIMPEX FORESTRY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2023 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
8. augustHeidi Møller Larsson træder ind i bestyrelsenKIMPEX HOLDING ApSHeidi Møller Larsson træder ind i bestyrelsen for KIMPEX HOLDING ApS. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
8. augustHeidi Møller Larsson træder ind i bestyrelsenKIMPEX A/SHeidi Møller Larsson træder ind i bestyrelsen for KIMPEX A/S. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
30. aprilJesper Møller Jensen forlader bestyrelsenKIMPEX HOLDING ApSJesper Møller Jensen forlader bestyrelsen for KIMPEX HOLDING ApS efter en periode på 13 år. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
30. aprilJesper Møller Jensen forlader bestyrelsenKIMPEX A/SJesper Møller Jensen forlader bestyrelsen for KIMPEX A/S efter en periode på 13 år. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
10. aprilUnderskud på DKK 153 SKAGEN SEAFOOD ApSSKAGEN SEAFOOD ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Klaus Møller Jensen ejer 33,6% af virksomheden.Se mere
1. martsPeter Kanstrup Grav forlader bestyrelsenKIMPEX A/SPeter Kanstrup Grav forlader bestyrelsen for KIMPEX A/S efter en periode på 5 år. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
1. martsPeter Kanstrup Grav forlader bestyrelsenKIMPEX HOLDING ApSPeter Kanstrup Grav forlader bestyrelsen for KIMPEX HOLDING ApS efter en periode på 5 år. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
15. november 2023Underskud på DKK 2,2 mio.KM Jensen ApSKM Jensen ApS offentliggør regnskabet for perioden 8. juli 2022 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
1. november 2023Jonna Hvims Jeppesen træder ind i direktionenFTS ApSJonna Hvims Jeppesen erstatter Klaus Møller Jensen i direktionen for FTS ApS efter en periode på 1 år.Se mere
1. november 2023Ændring i ejerkredsenFTS ApSKlaus Møller Jensen er ikke længere registreret som reel ejer af FTS ApS.Se mere
31. oktober 2023Overskud på DKK 36.483 KIMPEX FORESTRY ApSKIMPEX FORESTRY ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
31. oktober 2023Overskud på DKK 554.768 KIMPEX HOLDING ApSKIMPEX HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
31. oktober 2023Underskud på DKK 46.920 Udviklingsselskabet juli 2022 ApSUdviklingsselskabet juli 2022 ApS offentliggør regnskabet for perioden 27. juni 2022 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
31. oktober 2023Underskud på DKK 288.324 KIMPEX A/SKIMPEX A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
31. oktober 2023Underskud på DKK 571.002 MØLLER JENSEN HOLDING ApSMØLLER JENSEN HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Klaus Møller Jensen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 2023Anne-Lise Jensen forlader direktionenKM Jensen Global ApSAnne-Lise Jensen forlader direktionen for KM Jensen Global ApS efter en periode på 5 måneder. Klaus Møller Jensen ejer 100% af virksomheden.Se mere
26. oktober 2023Ny status: UNDER KONKURSKM Jensen Global ApSTidligere status: Normal. Klaus Møller Jensen ejer 100% af virksomheden.Se mere