21. marts 2002Knud Bork Kristoffersen forlader bestyrelsenØRHOLM BRUGSFORENINGKnud Bork Kristoffersen forlader bestyrelsen for ØRHOLM BRUGSFORENING efter en periode på 98 år.Se mere
1. maj 2001Regnskab for 2000 offentliggjortØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Knud Bork Kristoffersen er formand for bestyrelsen.Se mere
19. april 2000Regnskab for 1999 offentliggjortØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Knud Bork Kristoffersen er formand for bestyrelsen.Se mere
18. maj 1999Regnskab for 1998 offentliggjortØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Knud Bork Kristoffersen er formand for bestyrelsen.Se mere
30. juli 1998Regnskab for 1997 offentliggjortØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Knud Bork Kristoffersen er formand for bestyrelsen.Se mere
2. april 1998Gitte Søndergaard Petersen træder ind i bestyrelsenØRHOLM BRUGSFORENINGGitte Søndergaard Petersen erstatter Anne Holm i bestyrelsen for ØRHOLM BRUGSFORENING efter en periode på 94 år. Knud Bork Kristoffersen er fortsat bestyrelsesformand.Se mere
20. maj 1997Regnskab for 1996 offentliggjortØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Knud Bork Kristoffersen er formand for bestyrelsen.Se mere
13. maj 1996Regnskab for 1995 offentliggjortØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Knud Bork Kristoffersen er formand for bestyrelsen.Se mere
12. maj 1904StiftelseØRHOLM BRUGSFORENINGØRHOLM BRUGSFORENING stiftes i branchen supermarkeder. Knud Bork Kristoffersen er formand for bestyrelsen.Se mere