31. december 2004Knud Daugaard Nielsen forlader direktionenNORDSTRAND VINIMPORT ApSKnud Daugaard Nielsen forlader direktionen for NORDSTRAND VINIMPORT ApS efter en periode på 17 år.Se mere
5. juli 2004Regnskab for 2003 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
24. juli 2003Regnskab for 2002 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
5. juli 2002Regnskab for 2001 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
6. juli 2001Regnskab for 2000 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
4. juli 2000Regnskab for 1999 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
9. juni 2000AdresseændringNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS flytter fra Viby J til Højbjerg. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
22. juli 1999Regnskab for 1998 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
2. september 1998Regnskab for 1997 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
4. august 1997Regnskab for 1996 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
19. august 1996Regnskab for 1995 offentliggjortNORDSTRAND VINIMPORT ApSNORDSTRAND VINIMPORT ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
23. maj 1995Ny status: NORMALNORDSTRAND VINIMPORT ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
26. oktober 1994Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGNORDSTRAND VINIMPORT ApSTidligere status: Normal. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
26. februar 1994Nyt navn: NORDSTRAND VINIMPORT ApSDANN MASKINCENTER ApSDANN MASKINCENTER ApS skifter navn til NORDSTRAND VINIMPORT ApS. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
25. februar 1994Jørn Dann Nielsen forlader direktionenDANN MASKINCENTER ApSJørn Dann Nielsen forlader direktionen for DANN MASKINCENTER ApS efter en periode på 6 år. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere
1. juni 1988StiftelseDANN MASKINCENTER ApSDANN MASKINCENTER ApS stiftes i branchen engroshandel med vin og spiritus. Knud Daugaard Nielsen er medlem af direktionen.Se mere