14. februar 2011Knud Erik Nielsen Madum forlader bestyrelsenMIDTSKIWS ApSKnud Erik Nielsen Madum forlader bestyrelsen for MIDTSKIWS ApS efter en periode på 6 år.Se mere
5. marts 2010Regnskab for 2009 offentliggjortMIDTSKIWS ApSMIDTSKIWS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Knud Erik Nielsen Madum er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. februar 2009Regnskab for 2008 offentliggjortMIDTSKIWS ApSMIDTSKIWS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Knud Erik Nielsen Madum er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. april 2008Regnskab for 2007 offentliggjortMIDTSKIWS ApSMIDTSKIWS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Knud Erik Nielsen Madum er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.MIDTSKIWS ApSTidligere branche: Værtshuse, bodegaer mv. Knud Erik Nielsen Madum er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. februar 2007Regnskab for 2006 offentliggjortMIDTSKIWS ApSMIDTSKIWS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Knud Erik Nielsen Madum er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2006Regnskab for 2005 offentliggjortMIDTSKIWS ApSMIDTSKIWS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Knud Erik Nielsen Madum er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. maj 2005Regnskab for 2004 offentliggjortMIDTSKIWS ApSMIDTSKIWS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Knud Erik Nielsen Madum er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. februar 2005Knud Erik Nielsen Madum træder ind i bestyrelsenMIDTSKIWS ApSKnud Erik Nielsen Madum erstatter Lajla Pihl i bestyrelsen for MIDTSKIWS ApS efter en periode på 1 år.Se mere