2. oktober 2013Knut Christian Döbeln forlader bestyrelsenHASSELBLAD A/SKnut Christian Döbeln forlader bestyrelsen for HASSELBLAD A/S efter en periode på 2 år.Se mere
12. juli 2013Regnskab for 2012 offentliggjortHASSELBLAD A/SHASSELBLAD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Knut Christian Döbeln er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. august 2012AdresseændringHASSELBLAD A/SHASSELBLAD A/S flytter fra København NV til København S. Knut Christian Döbeln er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juli 2012Ny branche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyrHASSELBLAD A/STidligere branche: Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr. Knut Christian Döbeln er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortHASSELBLAD A/SHASSELBLAD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Knut Christian Döbeln er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juni 2011Knut Christian Döbeln træder ind i bestyrelsenHASSELBLAD A/SKnut Christian Döbeln træder ind i bestyrelsen for HASSELBLAD A/S.Se mere