3. septemberKristian Riis forlader direktionenSamurai ApSKristian Riis forlader direktionen for Samurai ApS efter en periode på 3 år.Se mere
3. septemberÆndring i ejerkredsenSamurai ApSKristian Riis er ikke længere registreret som reel ejer af Samurai ApS.Se mere
14. augustAdresseændringVOLCANO A/SVOLCANO A/S flytter fra København NV til København Ø. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
14. augustAdresseændringNordic Satellites ApSNordic Satellites ApS flytter fra København NV til København Ø. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
14. augustAdresseændringCO/Nord ApSCO/Nord ApS flytter fra København NV til København Ø. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
15. juliOverskud på DKK 163.829 CO/Nord ApSCO/Nord ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
15. juliUnderskud på DKK 16.359 Nordic Satellites ApSNordic Satellites ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
15. juliOverskud på DKK 304.420 VOLCANO A/SVOLCANO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
15. juliOverskud på DKK 46.627 COACH ApSCOACH ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
26. juniOverskud på DKK 9.749 NEPHUNITED I/SNEPHUNITED I/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
9. februarStiftelseFan Parks Copenhagen ApSFan Parks Copenhagen ApS stiftes i branchen hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst. Kristian Riis er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. september 2023Søren Grove Stig træder ind i bestyrelsenVOLCANO A/SSøren Grove Stig træder ind i bestyrelsen for VOLCANO A/S. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
19. september 2023AdresseændringVOLCANO A/SVOLCANO A/S flytter til ny adresse i København NV. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
2. august 2023AdresseændringNordic Satellites ApSNordic Satellites ApS flytter fra Nordhavn til København NV. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
2. august 2023AdresseændringVOLCANO A/SVOLCANO A/S flytter fra Nordhavn til København NV. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
2. august 2023AdresseændringCO/Nord ApSCO/Nord ApS flytter fra Nordhavn til København NV. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2023Underskud på DKK 2,0 mio.VOLCANO A/SVOLCANO A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2023Underskud på DKK 1,0 mio.CO/Nord ApSCO/Nord ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2023Underskud på DKK 2,0 mio.Nordic Satellites ApSNordic Satellites ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere
28. juni 2023Underskud på DKK 2,5 mio.COACH ApSCOACH ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kristian Riis er medlem af direktionen.Se mere