24. juniUnderskud på DKK 443.855 VitalitetsfondenVitalitetsfonden offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af direktionen.Se mere
21. december 2023Udskiftning i bestyrelsenVitalitetsfonden6 ændringer i bestyrelsen for Vitalitetsfonden. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af direktionen.Se mere
3. juli 2023Underskud på DKK 751.277 VitalitetsfondenVitalitetsfonden offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af direktionen.Se mere
15. februar 2023Thomas Fussing forlader bestyrelsenVitalitetsfondenThomas Fussing forlader bestyrelsen for Vitalitetsfonden efter en periode på 2 år. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af direktionen.Se mere
22. august 2022Dorte Fløjgaard forlader bestyrelsenVitalitetsfondenDorte Fløjgaard forlader bestyrelsen for Vitalitetsfonden efter en periode på 1 år. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af direktionen.Se mere
3. august 2022Underskud på DKK 1,7 mio.VitalitetsfondenVitalitetsfonden offentliggør regnskabet for perioden 7. august 2020 til 31. december 2021. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af direktionen.Se mere
12. august 2021Thomas Fussing træder ind i bestyrelsenVitalitetsfondenThomas Fussing træder ind i bestyrelsen for Vitalitetsfonden. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2021Nye navne i bestyrelsenVitalitetsfonden3 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for Vitalitetsfonden. Kristiane Elaine Ravn Frost er medlem af direktionen.Se mere
4. april 2021Kristiane Elaine Ravn Frost træder ind i direktionenVitalitetsfondenKristiane Elaine Ravn Frost træder ind i direktionen for Vitalitetsfonden.Se mere
26. marts 2021Kristiane Elaine Ravn Frost træder ind i bestyrelsenVitalitetsfondenKristiane Elaine Ravn Frost træder ind i bestyrelsen for Vitalitetsfonden.Se mere