21. aprilOverskud på DKK 914.135 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
20. juni 2023Overskud på DKK 348.065 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
27. juni 2022Overskud på DKK 124.350 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. juni 2021Overskud på DKK 1,0 mio.JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
29. april 2020Overskud på DKK 495.012 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. april 2019Underskud på DKK 88.218 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
2. maj 2018Overskud på DKK 372.144 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. maj 2017Underskud på DKK 3.296 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2016Overskud på DKK 38.357 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. maj 2016Tina Lind træder ind i bestyrelsenJENS LIND HOLDING A/STina Lind erstatter Kristen Mikél Bjerggaard Jensen i bestyrelsen for JENS LIND HOLDING A/S efter en periode på 18 år. Kristine Lind er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
1. juni 2015Underskud på DKK 789.988 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. juni 2014Kristine Lind forlader bestyrelsenLIND & KRUSE A/SKristine Lind forlader bestyrelsen for LIND & KRUSE A/S efter en periode på 2 år.Se mere
6. juni 2014Overskud på DKK 295.209 LIND & KRUSE A/SLIND & KRUSE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. juni 2014Overskud på DKK 104.971 JENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. december 2013Ny branche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertilLIND & KRUSE A/STidligere branche: Reparation af maskiner. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. juni 2013Regnskab for 2012 offentliggjortJENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
18. maj 2013Regnskab for 2012 offentliggjortLIND & KRUSE A/SLIND & KRUSE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortJENS LIND HOLDING A/SJENS LIND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
31. maj 2012Regnskab for 2011 offentliggjortLIND & KRUSE A/SLIND & KRUSE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere
13. april 2012AdresseændringLIND & KRUSE A/SLIND & KRUSE A/S flytter til ny adresse i Bredsten. Kristine Lind er medlem af bestyrelsen.Se mere