2. februarOverskud på DKK 306.434 BANG VIBORG INVEST A/SBANG VIBORG INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bang ejer 50% af virksomheden.Se mere
1. februar 2023Underskud på DKK 335.195 BANG VIBORG INVEST A/SBANG VIBORG INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Bang ejer 50% af virksomheden.Se mere
30. januar 2023Ændring i ejerkredsenBANG VIBORG INVEST A/SLasse Amstrup Bang registreret som reel ejer af BANG VIBORG INVEST A/S. Lars Bang ejer fortsat 50% af virksomheden.Se mere
29. juni 2022Overskud på DKK 352.233 BANG VIBORG INVEST A/SBANG VIBORG INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Lars Bang ejer 50% af virksomheden.Se mere
23. februar 2021Overskud på DKK 445.029 BANG VIBORG INVEST A/SBANG VIBORG INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Lars Bang ejer 50% af virksomheden.Se mere
3. marts 2020Lars Bang stopper som adm. direktørBANG TRADING ApSLars Bang stopper som adm. direktør i BANG TRADING ApS.Se mere
3. marts 2020Ændring i ejerkredsenBANG TRADING ApSLars Bang er ikke længere registreret som reel ejer af BANG TRADING ApS.Se mere
31. januar 2020Overskud på DKK 321.051 BANG VIBORG INVEST A/SBANG VIBORG INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Lars Bang ejer 50% af virksomheden.Se mere
30. januar 2020Lasse Amstrup Bang træder ind i bestyrelsenBANG VIBORG INVEST A/SLasse Amstrup Bang erstatter Tove Bang i bestyrelsen for BANG VIBORG INVEST A/S efter en periode på 45 år. Lars Bang ejer 50% af virksomheden.Se mere
30. januar 2020Ændring i ejerkredsenBANG VIBORG INVEST A/SLars Bang registreret som reel ejer af BANG VIBORG INVEST A/S.Se mere
6. juni 2019Underskud på DKK 11.348 BANG TRADING ApSBANG TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Lars Bang er adm. direktør i virksomheden.Se mere
20. maj 2019Underskud på DKK 211.102 BANG VIBORG INVEST A/SBANG VIBORG INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018. Lars Bang er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. februar 2019Ny status: NORMALBANG TRADING ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Lars Bang er adm. direktør i virksomheden.Se mere
4. januar 2019Lars Bang bliver adm. direktørBANG TRADING ApSLars Bang bliver adm. direktør i BANG TRADING ApS.Se mere
31. december 2018Ændring i ejerkredsenLars og Søren Bang I/SLars Bang er ikke længere registreret som reel ejer af Lars og Søren Bang I/S.Se mere
26. november 2018Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGBANG TRADING ApSTidligere status: Normal. Lars Bang ejer 100% af virksomheden.Se mere
31. maj 2018Underskud på DKK 336.675 BANG VIBORG INVEST A/SBANG VIBORG INVEST A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Lars Bang er medlem af bestyrelsen.Se mere
19. maj 2018Overskud på DKK 15.236 BANG TRADING ApSBANG TRADING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Lars Bang ejer 100% af virksomheden.Se mere
24. januar 2018AdresseændringBANG TRADING ApSBANG TRADING ApS flytter fra Viborg til Løgstrup. Lars Bang ejer 100% af virksomheden.Se mere
12. januar 2018AdresseændringBANG VIBORG INVEST A/SBANG VIBORG INVEST A/S flytter til ny adresse i Viborg. Lars Bang er medlem af bestyrelsen.Se mere