13. augustMarita Thomsen træder ind i bestyrelsenLA OFICINA ApSMarita Thomsen erstatter Lasse Dürr i bestyrelsen for LA OFICINA ApS efter en periode på 2 år. Lars Billeschou er medlem af direktionen.Se mere
13. augustLasse Dürr træder ind i direktionenLA OFICINA ApSLasse Dürr træder ind i direktionen for LA OFICINA ApS. Lars Billeschou er medlem af direktionen.Se mere
13. augustJakob Lillesø Wolff bliver adm. direktørLA OFICINA ApSJakob Lillesø Wolff bliver adm. direktør i LA OFICINA ApS. Lars Billeschou er fortsat medlem af direktionen.Se mere
1. augustÆndring i ejerkredsenLA OFICINA ApSLars Billeschou reducerer sit reelle ejerskab af LA OFICINA ApS.Se mere
9. aprilOverskud på DKK 41.686 LBHolding ApSLBHolding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Billeschou er medlem af direktionen.Se mere
29. januarOverskud på DKK 134.947 LA OFICINA ApSLA OFICINA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Billeschou er medlem af direktionen.Se mere
21. december 2023Overskud på DKK 1,9 mio.BO RASMUSSENS EFTF. A/SBO RASMUSSENS EFTF. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Lars Billeschou er formand for bestyrelsen.Se mere
19. april 2023Underskud på DKK 38.429 LBHolding ApSLBHolding ApS offentliggør regnskabet for perioden 13. april 2022 til 31. december 2022. Lars Billeschou er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2023Overskud på DKK 374.320 LA OFICINA ApSLA OFICINA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Billeschou er medlem af direktionen.Se mere
30. januar 2023Overskud på DKK 800.048 BO RASMUSSENS EFTF. A/SBO RASMUSSENS EFTF. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lars Billeschou er formand for bestyrelsen.Se mere
11. august 2022Lars Billeschou træder ind i bestyrelsenLA OFICINA ApSLars Billeschou træder ind i bestyrelsen for LA OFICINA ApS.Se mere
11. august 2022Lars Billeschou træder ind i direktionenLA OFICINA ApSLars Billeschou træder ind i direktionen for LA OFICINA ApS.Se mere
11. august 2022Ændring i ejerkredsenLA OFICINA ApSLars Billeschou reducerer sit reelle ejerskab af LA OFICINA ApS.Se mere
15. april 2022Ændring i ejerkredsenLA OFICINA ApSLars Billeschou reducerer sit reelle ejerskab af LA OFICINA ApS.Se mere
13. april 2022StiftelseLBHolding ApSLBHolding ApS stiftes i branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars Billeschou er medlem af direktionen.Se mere
21. marts 2022Underskud på DKK 5.483 LA OFICINA ApSLA OFICINA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Lars Billeschou ejer 51,2% af virksomheden.Se mere
29. december 2021Overskud på DKK 1,5 mio.BO RASMUSSENS EFTF. A/SBO RASMUSSENS EFTF. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Lars Billeschou er formand for bestyrelsen.Se mere
11. marts 2021Underskud på DKK 24.086 LA OFICINA ApSLA OFICINA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Lars Billeschou ejer 51,2% af virksomheden.Se mere
25. januar 2021Overskud på DKK 1,5 mio.BO RASMUSSENS EFTF. A/SBO RASMUSSENS EFTF. A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Lars Billeschou er formand for bestyrelsen.Se mere
21. april 2020Underskud på DKK 566.665 LA OFICINA ApSLA OFICINA ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Lars Billeschou ejer 51,2% af virksomheden.Se mere