18. juniAdresseændringJ.O. Ejendomme ApSJ.O. Ejendomme ApS flytter fra Hedensted til Løsning. Lars Bjerre Staunsbæk ejer 50% af virksomheden.Se mere
22. maj · maskinbladet.dkMammen Mejerierne på vej mod to milliarder kroner i omsætningDet forventer direktør Lars Staunsbæk ifølge dagbladet Børsen, efter at den familieejede virksomhed har købt Kirkeby Cheese Export, som har en årsomsætning på 150 millioner kroner. Læs artikel
21. maj · maskinbladet.dkMammen Mejerierne på vej mod to milliarder kroner i omsætningDet forventer direktør Lars Staunsbæk ifølge dagbladet Børsen, efter at den familieejede virksomhed har købt Kirkeby Cheese Export, som har en årsomsætning på 150 millioner kroner. Læs artikel
17. maj · landbrugsavisen.dkMammen Mejerierne køber handelsselskabVi har samarbejdet med Kirkeby Cheese Export og Per Kildegaard i mange år, og vi er derfor rigtig glade for, at vi kan være med til at fortsætte den gode forretning, som Per har skabt, udtaler Lars Staunsbæk, administrerende direktør for Mammen Mejerierne A/S, i pressemeddelelsen. Læs artikel
17. maj · landbrugnet.dkMammen Mejerierne køber sydfynsk osteproducentDesuden glæder vi os over, at Per har indvilget i at fortsætte i bestyrelsen, lyder det fra Lars Staunsbæk, adm. direktør for Mammen Mejerierne i en pressemeddelelse. Læs artikel
17. majLars Bjerre Staunsbæk træder ind i bestyrelsenKIRKEBY CHEESE EXPORT A/SLars Bjerre Staunsbæk træder ind i bestyrelsen for KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S.Se mere
17. majFlere forlader direktionenKIRKEBY CHEESE EXPORT A/S3 personer forlader direktionen for KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S. Lars Bjerre Staunsbæk er fortsat adm. direktør i virksomheden.Se mere
17. majLars Bjerre Staunsbæk bliver adm. direktørKIRKEBY CHEESE EXPORT A/SLars Bjerre Staunsbæk bliver adm. direktør i KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S.Se mere
16. majÆndring i ejerkredsenKIRKEBY CHEESE EXPORT A/SLars Bjerre Staunsbæk registreret som reel ejer af KIRKEBY CHEESE EXPORT A/S.Se mere
22. april · erhvervslivodense.dkFriske tal: Seden-virksomhed fik også milliongevinst i seneste regnskabI sidste ende er det Lars Bjerre Staunsbæk,Peter Filtenborg Staunsbæk, der er de dominerende ejere. Læs artikel
22. aprilOverskud på DKK 7,3 mio.J.B. JACOBSEN. SEDEN A/SJ.B. JACOBSEN. SEDEN A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bjerre Staunsbæk ejer 45,7% af virksomheden.Se mere
12. aprilOverskud på DKK 499.681 Jernved Mejeri ApSJernved Mejeri ApS offentliggør regnskabet for perioden 3. juni 2023 til 31. december 2023. Lars Bjerre Staunsbæk er medlem af direktionen.Se mere
12. aprilOverskud på DKK 40 mio.Mammen Mejerierne A/SMammen Mejerierne A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bjerre Staunsbæk er medlem af direktionen.Se mere
12. aprilOverskud på DKK 13 mio.MAMMEN CHEESE A/SMAMMEN CHEESE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bjerre Staunsbæk er adm. direktør i virksomheden.Se mere
7. februarNy branche: Gennemførelse af byggeprojekterJ.O. Ejendomme ApSTidligere branche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Lars Bjerre Staunsbæk ejer 50% af virksomheden.Se mere
6. februarStiftelseJ.O. Ejendomme ApSJ.O. Ejendomme ApS stiftes i branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Lars Bjerre Staunsbæk ejer 50% af virksomheden.Se mere
22. januarOverskud på DKK 6,6 mio.LAST ApSLAST ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Bjerre Staunsbæk er medlem af direktionen.Se mere
22. januarOverskud på DKK 864.099 LAST Invest ApSLAST Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Bjerre Staunsbæk er medlem af direktionen.Se mere
22. januarOverskud på DKK 5,2 mio.LAST AF 2014 ApSLAST AF 2014 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Bjerre Staunsbæk er medlem af direktionen.Se mere