12. juliUnderskud på DKK 3,4 mio.VISIKON ApSVISIKON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bo Kirk ejer 25,5% af virksomheden.Se mere
11. juliUnderskud på DKK 759.499 Visikon Holding ApSVisikon Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bo Kirk ejer 37,4% af virksomheden.Se mere
30. juniOverskud på DKK 1,9 mio.THINKNEW ApSTHINKNEW ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bo Kirk er medlem af direktionen.Se mere
18. juniOverskud på DKK 1,2 mio.DRALLE A/SDRALLE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bo Kirk er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. aprilOverskud på DKK 925.208 FRIDAY FOUNDATION ApSFRIDAY FOUNDATION ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bo Kirk ejer 50% af virksomheden.Se mere
12. aprilOverskud på DKK 0 FRIDAY P/SFRIDAY P/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bo Kirk ejer 32,1% af virksomheden.Se mere
9. april · markedsforing.dkFriday har vokseværk: Flere ansatte og højere omsætningPR Mikael Baden kan være glad, når han kigger tilbage på regnskabsåret 2023 for kommunikationsbureauet Friday, som han for 10 år siden stiftede sammen med Lars Bo Kirk. Læs artikel
15. martsUnderskud på DKK 10.382 Nordic Battery Solutions ApSNordic Battery Solutions ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bo Kirk er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. februarSøren Boutrup Sørensen forlader bestyrelsenNordic Battery Solutions ApSSøren Boutrup Sørensen forlader bestyrelsen for Nordic Battery Solutions ApS efter en periode på 3 år. Lars Bo Kirk er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
12. februarSøren Steffen Rasmussen træder ind i direktionenNordic Battery Solutions ApSSøren Steffen Rasmussen erstatter Søren Boutrup Sørensen i direktionen for Nordic Battery Solutions ApS efter en periode på 3 år. Lars Bo Kirk er medlem af bestyrelsen.Se mere
7. december 2023Jonathan Tjoa Algreen bliver ny bestyrelsesformand1 PEOPLE A/SJonathan Tjoa Algreen erstatter Lars Bo Kirk som bestyrelsesformand hos 1 PEOPLE A/S efter en periode på 1 år.Se mere
10. november 2023Ændring i ejerkredsen1 PEOPLE A/SJonathan Tjoa Algreen reducerer sit reelle ejerskab af 1 PEOPLE A/S. Lars Bo Kirk er formand for bestyrelsen.Se mere
30. august 2023AdresseændringVISIKON ApSVISIKON ApS flytter fra Aarhus N til Risskov. Lars Bo Kirk ejer 25,5% af virksomheden.Se mere
30. august 2023AdresseændringVisikon Holding ApSVisikon Holding ApS flytter fra Aarhus N til Risskov. Lars Bo Kirk ejer 37,4% af virksomheden.Se mere
2. august 2023Underskud på DKK 1,5 mio.1 PEOPLE A/S1 PEOPLE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Bo Kirk er formand for bestyrelsen.Se mere
1. august 2023Anders Buch bliver adm. direktørDRALLE A/SAnders Buch erstatter Søren Kristian Skau Mikkelsen som adm. direktør i DRALLE A/S. Lars Bo Kirk er medlem af bestyrelsen.Se mere
15. juli 2023Rea Louise Tjoa Algreen bliver adm. direktør1 PEOPLE A/SRea Louise Tjoa Algreen erstatter Jonathan Tjoa Algreen som adm. direktør i 1 PEOPLE A/S. Lars Bo Kirk er formand for bestyrelsen.Se mere
30. juni 2023Overskud på DKK 619.289 THINKNEW ApSTHINKNEW ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Bo Kirk er medlem af direktionen.Se mere
20. juni 2023Overskud på DKK 3,9 mio.DRALLE A/SDRALLE A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Bo Kirk er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. juni 2023Søren Kristian Skau Mikkelsen træder ind i bestyrelsenDRALLE A/SSøren Kristian Skau Mikkelsen træder ind i bestyrelsen for DRALLE A/S. Lars Bo Kirk er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere