21. juniOverskud på DKK 40 mio.BAADER Food Systems Denmark A/SBAADER Food Systems Denmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Bo Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. aprilJan Houlind Zoffmann Andersen bliver adm. direktørBAADER Food Systems Denmark A/SJan Houlind Zoffmann Andersen erstatter Jette Nordentoft som adm. direktør i BAADER Food Systems Denmark A/S. Lars Bo Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. maj 2023Overskud på DKK 47 mio.BAADER Food Systems Denmark A/SBAADER Food Systems Denmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Bo Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
22. maj 2023Norbert Igor Engberg træder ind i bestyrelsenBAADER Food Systems Denmark A/SNorbert Igor Engberg træder ind i bestyrelsen for BAADER Food Systems Denmark A/S. Lars Bo Larsen er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
3. juni 2022Overskud på DKK 42 mio.BAADER Food Systems Denmark A/SBAADER Food Systems Denmark A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Lars Bo Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. november 2021Nyt navn: BAADER Food Systems Denmark A/SLinco Food Systems A/SLinco Food Systems A/S skifter navn til BAADER Food Systems Denmark A/S. Lars Bo Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
30. august 2021Hugo Holst Dissing forlader direktionenLinco Food Systems A/SHugo Holst Dissing forlader direktionen for Linco Food Systems A/S efter en periode på 6 år. Lars Bo Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. juli 2021Overskud på DKK 23 mio.Linco Food Systems A/SLinco Food Systems A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Lars Bo Larsen er medlem af bestyrelsen.Se mere
16. oktober 2020 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerLinco Food Systems A/S Lars Bo Larsen og Sonja Braun Alexandersen er indtrådte som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer hos Linco Food Systems A/S i stedet for Dorte Andreasen og Tommy Skov Nielsen (kilde: Læs artikel
12. oktober 2020Lars Bo Larsen træder ind i bestyrelsenLinco Food Systems A/SLars Bo Larsen træder ind i bestyrelsen for Linco Food Systems A/S.Se mere