13. augustÆndring i ejerkredsenHuman Bytes ApSLars Dahl Allerup reducerer sit reelle ejerskab af Human Bytes ApS.Se mere
28. majUnderskud på DKK 5,4 mio.Human Bytes ApSHuman Bytes ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Dahl Allerup ejer 15,8% af virksomheden.Se mere
24. majNye navne i bestyrelsenVIOBAC APS2 nye medlemmer træder ind i bestyrelsen for VIOBAC APS. Lars Dahl Allerup er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
24. majÆndring i ejerkredsenVIOBAC APSKasper Storm Køppen reducerer sit reelle ejerskab af VIOBAC APS. Lars Dahl Allerup er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. majÆndring i ejerkredsenVIOBAC APSMads Ørbæk Andersen er ikke længere registreret som reel ejer af VIOBAC APS. Lars Dahl Allerup er medlem af bestyrelsen.Se mere
12. martsUnderskud på DKK 3.019 Rethink Value ApSRethink Value ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Dahl Allerup er adm. direktør i virksomheden.Se mere
12. martsOverskud på DKK 187.045 Miles In The Sky Ventures ApSMiles In The Sky Ventures ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Dahl Allerup er medlem af direktionen.Se mere
12. martsOverskud på DKK 201.634 Miles Smiles Holding ApSMiles Smiles Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Dahl Allerup er medlem af direktionen.Se mere
23. februar · vores-virum.dkNye virksomheder i Virum i sidste månedParabolica Ventures ApS tilhører branchen Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse og er ejet af Torsten Dahl, Lars Dahl Allerup og Christian Dam Øhrstrøm. Læs artikel
11. februarUnderskud på DKK 2,1 mio.VIOBAC APSVIOBAC APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars Dahl Allerup er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. januarStiftelseParabolica Ventures ApSParabolica Ventures ApS stiftes i branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Lars Dahl Allerup ejer 33,3% af virksomheden.Se mere
14. november 2023Underskud på DKK 12.500 Daruni ApSDaruni ApS offentliggør regnskabet for perioden 24. november 2021 til 30. april. Lars Dahl Allerup er adm. direktør i virksomheden.Se mere
13. juni 2023Underskud på DKK 5,0 mio.Human Bytes ApSHuman Bytes ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Dahl Allerup ejer 15,8% af virksomheden.Se mere
24. april 2023Underskud på DKK 701 Rethink Value ApSRethink Value ApS offentliggør regnskabet for perioden 4. juli 2021 til 31. december 2022. Lars Dahl Allerup er adm. direktør i virksomheden.Se mere
24. april 2023Overskud på DKK 247.863 Miles In The Sky Ventures ApSMiles In The Sky Ventures ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Dahl Allerup er medlem af direktionen.Se mere
24. april 2023Overskud på DKK 250.837 Miles Smiles Holding ApSMiles Smiles Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Dahl Allerup er medlem af direktionen.Se mere
3. februar 2023Underskud på DKK 2,4 mio.VIOBAC APSVIOBAC APS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Lars Dahl Allerup er medlem af bestyrelsen.Se mere
23. juni 2022Underskud på DKK 14.697 Human Bytes ApSHuman Bytes ApS offentliggør regnskabet for perioden 29. september 2020 til 31. december 2021. Lars Dahl Allerup ejer 15,8% af virksomheden.Se mere
6. maj 2022Underskud på DKK 35.585 Miles Smiles Holding ApSMiles Smiles Holding ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Lars Dahl Allerup er medlem af direktionen.Se mere
6. maj 2022Underskud på DKK 34.830 Miles In The Sky Ventures ApSMiles In The Sky Ventures ApS offentliggør regnskabet for perioden 21. februar 2021 til 31. december 2021. Lars Dahl Allerup er medlem af direktionen.Se mere