1. juni 2017Lars Jimmy Blom forlader direktionenUNCLEGREY A/SLars Jimmy Blom forlader direktionen for UNCLEGREY A/S efter en periode på 6 år.Se mere
2. juni 2016Overskud på DKK 2,4 mio.UNCLEGREY A/SUNCLEGREY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 2015Overskud på DKK 461.072 UNCLEGREY A/SUNCLEGREY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
22. juni 2014Underskud på DKK 889.250 UNCLEGREY A/SUNCLEGREY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
28. maj 2014Rune Kristensen træder ind i bestyrelsenUNCLEGREY A/SRune Kristensen erstatter Majken Skovbøg Albrechtsen i bestyrelsen for UNCLEGREY A/S efter en periode på 1 år. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2013Underskud på DKK 2,6 mio.UNCLEGREY A/SUNCLEGREY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
1. februar 2013Majken Skovbøg Albrechtsen træder ind i bestyrelsenUNCLEGREY A/SMajken Skovbøg Albrechtsen træder ind i bestyrelsen for UNCLEGREY A/S. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
31. januar 2013Valentin Thore Ringgård forlader bestyrelsenUNCLEGREY A/SValentin Thore Ringgård forlader bestyrelsen for UNCLEGREY A/S efter en periode på 2 år. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
5. juni 2012Regnskab for 2011 offentliggjortUNCLEGREY A/SUNCLEGREY A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
3. oktober 2011Rolf Bach Christensen træder ind i bestyrelsenUNCLEGREY A/SRolf Bach Christensen erstatter Lars Samuelsen i bestyrelsen for UNCLEGREY A/S efter en periode på 6 måneder. Lars Jimmy Blom er medlem af direktionen.Se mere
1. oktober 2011Lars Jimmy Blom træder ind i direktionenUNCLEGREY A/SLars Jimmy Blom træder ind i direktionen for UNCLEGREY A/S.Se mere
1. oktober 2011Rolf Bach Christensen bliver adm. direktørUNCLEGREY A/SRolf Bach Christensen bliver adm. direktør i UNCLEGREY A/S. Lars Jimmy Blom er fortsat medlem af direktionen.Se mere