5. januar 2010Lars Klaris forlader direktionenTØMRERFIRMAET PLUS ApSLars Klaris forlader direktionen for TØMRERFIRMAET PLUS ApS efter en periode på 2 år.Se mere
10. december 2009Regnskab for 2009 offentliggjortTØMRERFIRMAET PLUS ApSTØMRERFIRMAET PLUS ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2008 til 30. september. Lars Klaris er medlem af direktionen.Se mere
15. januar 2009Regnskab for 2008 offentliggjortTØMRERFIRMAET PLUS ApSTØMRERFIRMAET PLUS ApS offentliggør regnskabet for perioden 29. november 2007 til 30. september 2008. Lars Klaris er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhedTØMRERFIRMAET PLUS ApSTidligere branche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Lars Klaris er medlem af direktionen.Se mere
29. november 2007StiftelseTØMRERFIRMAET PLUS ApSTØMRERFIRMAET PLUS ApS stiftes i branchen tømrer- og bygningssnedkerforretninger. Lars Klaris er medlem af direktionen.Se mere