10. juliAnders Hundevad Knudsen forlader bestyrelsenEususo-Denmark ApSAnders Hundevad Knudsen forlader bestyrelsen for Eususo-Denmark ApS efter en periode på 1 år. Lars Rosgaard er adm. direktør i virksomheden.Se mere
6. juliUnderskud på DKK 150.834 Eususo-Denmark ApSEususo-Denmark ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Lars Rosgaard er adm. direktør i virksomheden.Se mere
30. juniÆndring i ejerkredsenEususo-Denmark ApSAnders Hundevad Knudsen er ikke længere registreret som reel ejer af Eususo-Denmark ApS. Lars Rosgaard er adm. direktør i virksomheden.Se mere
6. marts · erhvervplus.dkHolsteds unikke grønne løsning pakkes i tre containere og eksporteres til kæmpeland: Det er en aftale til et tocifret millionbeløbLars Rosgaard, direktør ved EUSUSO, Lars Ravn Nielsen, direktør i Gemidan Ecogi A/S, Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Derya Topcu. Læs artikel
31. december 2023Ændring i ejerkredsenRAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/SLars Rosgaard forøger sit reelle ejerskab af RAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/S.Se mere
21. december 2023Ændring i ejerkredsenSelskabet af 30.08.2021 ApSLars Rosgaard er ikke længere registreret som reel ejer af Selskabet af 30.08.2021 ApS.Se mere
15. november 2023 · viborg-folkeblad.dkFald i tallene: Lars Rosgaard Holding ApS i Viborg ryger fra overskud til millionunderskudLars Rosgaard Holding ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 maj 2022 til 30 april 2023. Læs artikel
15. november 2023Underskud på DKK 2,1 mio.LARS ROSGAARD HOLDING ApSLARS ROSGAARD HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Lars Rosgaard er medlem af direktionen.Se mere
12. november 2023Underskud på DKK 2,0 mio.Kaj Rosgaard & Sønner ApSKaj Rosgaard & Sønner ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Lars Rosgaard ejer 51% af virksomheden.Se mere
12. november 2023Underskud på DKK 2,3 mio.ROSGAARD A/SROSGAARD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Lars Rosgaard er medlem af direktionen.Se mere
10. november 2023Overskud på DKK 61.196 RAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/SRAVNSTRUP EKSPORTSTALD A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Lars Rosgaard er medlem af direktionen.Se mere
10. november 2023Underskud på DKK 209.823 NORDJYSK SMÅGRISESALG ApSNORDJYSK SMÅGRISESALG ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. maj 2022 til 30. april. Lars Rosgaard er medlem af direktionen.Se mere
10. november 2023AdresseændringSelskabet af 30.08.2021 ApSSelskabet af 30.08.2021 ApS flytter fra Viborg til Aalborg. Lars Rosgaard ejer 25,5% af virksomheden.Se mere
4. juli 2023Underskud på DKK 21.985 Eususo-Denmark ApSEususo-Denmark ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Rosgaard er adm. direktør i virksomheden.Se mere
29. juni 2023Underskud på DKK 8.804 Selskabet af 30.08.2021 ApSSelskabet af 30.08.2021 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Lars Rosgaard ejer 25,5% af virksomheden.Se mere
12. juni 2023 · JydskeVestkystenEuropas største transportør af levende grise får 13 vogntog mere: - Når vi går sammen, kører vi færre kilometer med tomme lastbilerDet er Lars Rosgaard, der som direktør har haft ansvaret for forhandlingerne på familien Rosgaards vegne. Læs artikel
1. juni 2023 · Mobility WatchDanish Crown-ejet transportvirksomhed køber opDen nuværende direktør for selskabet, Lars Rosgaard, følger med over i SPF-Danmark, ”for at sikre en glidende overgang af de eksisterende aftaler.” ”Da vi fik en henvendelse fra SPF-Danmark, satte vi os ned og tog en snak om mulighederne og blev hurtigt enige om at gå videre. Læs artikel
1. juni 2023 · MaskinbladetSPF-Danmark overtager RosgaardDer er i forbindelse med handlen aftalt, at Lars Rosgaard følger med over i SPF-Danmark for at sikre en glidende overgang af de eksisterende aftaler fra Rosgaard A/S og Nordjysk Smågrisesalg ApS til SPF-Danmark. Læs artikel
25. maj 2023Lars Rosgaard stopper som adm. direktørSelskabet af 12.08.2020 ApSLars Rosgaard stopper som adm. direktør i Selskabet af 12.08.2020 ApS.Se mere
12. maj 2023Lars Rosgaard forlader bestyrelsenSelskabet af 30.08.2021 ApSLars Rosgaard forlader bestyrelsen for Selskabet af 30.08.2021 ApS efter en periode på 2 år.Se mere