20. december 2023Overskud på DKK 14.228 L.M.M Invest ApSL.M.M Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lasse Maegaard Møller er medlem af direktionen.Se mere
11. december 2023AdresseændringL.M.M Invest ApSL.M.M Invest ApS flytter til ny adresse i Aakirkeby. Lasse Maegaard Møller er medlem af direktionen.Se mere
9. september 2022Overskud på DKK 158.700 L.M.M Invest ApSL.M.M Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 9. november 2021 til 30. juni. Lasse Maegaard Møller er medlem af direktionen.Se mere
9. november 2021StiftelseL.M.M Invest ApSL.M.M Invest ApS stiftes i branchen anden udlejning af boliger. Lasse Maegaard Møller er medlem af direktionen.Se mere