15. marts 2018Lasse Roldkjær forlader bestyrelsenELDRUP & NILSSON ApSLasse Roldkjær forlader bestyrelsen for ELDRUP & NILSSON ApS efter en periode på 10 år.Se mere
19. april 2017Overskud på DKK 173.841 ELDRUP & NILSSON ApSELDRUP & NILSSON ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. april 2017Britta Eldrup forlader bestyrelsenELDRUP & NILSSON ApSBritta Eldrup forlader bestyrelsen for ELDRUP & NILSSON ApS efter en periode på 11 år. Lasse Roldkjær er fortsat medlem af bestyrelsen.Se mere
6. april 2017Ændring i ejerkredsenELDRUP & NILSSON ApSAnne Margrethe Nilsson registreret som reel ejer af ELDRUP & NILSSON ApS. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
6. april 2017Ny selskabsform: AnpartsselskabELDRUP & NILSSON ApSELDRUP & NILSSON A/S ændrer selskabsform og skifter i den forbindelse navn til ELDRUP & NILSSON ApS. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. maj 2016Overskud på DKK 0 ELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. april 2016AdresseændringELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S flytter fra Frederikssund til Slangerup. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
17. april 2015Overskud på DKK 0 ELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
11. april 2014Overskud på DKK 0 ELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
10. april 2013Regnskab for 2012 offentliggjortELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
4. april 2012Regnskab for 2011 offentliggjortELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
8. marts 2011Regnskab for 2010 offentliggjortELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
26. maj 2010Regnskab for 2009 offentliggjortELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskab for 2008 offentliggjortELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
25. april 2008Regnskab for 2007 offentliggjortELDRUP & NILSSON A/SELDRUP & NILSSON A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
24. april 2008Lasse Roldkjær træder ind i bestyrelsenELDRUP & NILSSON A/SLasse Roldkjær træder ind i bestyrelsen for ELDRUP & NILSSON A/S.Se mere
9. august 1994Lasse Roldkjær forlader bestyrelsenAIR-MEDIA ApSLasse Roldkjær forlader bestyrelsen for AIR-MEDIA ApS efter en periode på 6 år.Se mere
3. juni 1994Ny status: UNDER TVANGSOPLØSNINGAIR-MEDIA ApSTidligere status: Normal. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere
1. januar 1989StiftelseAIR-MEDIA ApSAIR-MEDIA ApS stiftes i 1989. Lasse Roldkjær er medlem af bestyrelsen.Se mere