5. aprilOverskud på DKK 215.965 LAURITS EGELUND HOLDING A/SLAURITS EGELUND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
5. aprilOverskud på DKK 4,2 mio.EGELUND 2015 HOLDING ApSEGELUND 2015 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere
5. aprilOverskud på DKK 4,3 mio.EGELUND A/S ENTREPRENØREGELUND A/S ENTREPRENØR offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere
5. aprilUnderskud på DKK 265.769 Laurits ApSLaurits ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
30. marts 2023 · Erhvervplus.dkNedgang på bundlinjen: Holdingselskab i Søsted tjente noget mindre i seneste regnskabsårVirksomheden ledes af direktør Laurits Ege Lund. Læs artikel
30. marts 2023 · Erhvervplus.dkOverskuddet stiger: Egelund A/S Entreprenør fik millionoverskudI sidste ende er det Laurits Ege Lund,Sanne Fiedler Rasmussen,Sidse Fiedler Rasmussen,Kim Vinding Laulund, der er de dominerende ejere. Læs artikel
30. marts 2023Underskud på DKK 83.489 Laurits ApSLaurits ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
30. marts 2023Overskud på DKK 3,0 mio.EGELUND 2015 HOLDING ApSEGELUND 2015 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere
30. marts 2023Overskud på DKK 3,1 mio.EGELUND A/S ENTREPRENØREGELUND A/S ENTREPRENØR offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere
30. marts 2023Overskud på DKK 52.027 LAURITS EGELUND HOLDING A/SLAURITS EGELUND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
8. april 2022Overskud på DKK 2,1 mio.EGELUND 2015 HOLDING ApSEGELUND 2015 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere
8. april 2022Overskud på DKK 2,2 mio.EGELUND A/S ENTREPRENØREGELUND A/S ENTREPRENØR offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere
8. april 2022Overskud på DKK 296.156 LAURITS EGELUND HOLDING A/SLAURITS EGELUND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
8. april 2022Underskud på DKK 218.170 Laurits ApSLaurits ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
17. september 2021Nyt navn: Laurits ApSEge Lund Invest ApSEge Lund Invest ApS skifter navn til Laurits ApS. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
16. april 2021Overskud på DKK 264.238 LAURITS EGELUND HOLDING A/SLAURITS EGELUND HOLDING A/S offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
16. april 2021Overskud på DKK 2,6 mio.EGELUND 2015 HOLDING ApSEGELUND 2015 HOLDING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere
16. april 2021Underskud på DKK 5.692 Ege Lund Invest ApSEge Lund Invest ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Laurits Ege Lund er medlem af direktionen.Se mere
16. april 2021Overskud på DKK 2,6 mio.EGELUND A/S ENTREPRENØREGELUND A/S ENTREPRENØR offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere
15. april 2020Overskud på DKK 2,6 mio.EGELUND A/S ENTREPRENØREGELUND A/S ENTREPRENØR offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. Laurits Ege Lund ejer 10% af virksomheden.Se mere