8. april 2011Leif Ager forlader direktionenAGER NATUR ENERGI ApSLeif Ager forlader direktionen for AGER NATUR ENERGI ApS efter en periode på 12 år.Se mere
8. juli 2009Ny status: UNDER KONKURSAGER NATUR ENERGI ApSTidligere status: Normal. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
3. oktober 2008Regnskab for 2008 offentliggjortAGER NATUR ENERGI ApSAGER NATUR ENERGI ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2008Nyt navn: AGER NATUR ENERGI ApSAGER NATURVARME ApSAGER NATURVARME ApS skifter navn til AGER NATUR ENERGI ApS. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
1. januar 2008Ny branche: Vvs- og blikkenslagerforretningerAGER NATURVARME ApSTidligere branche: Vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
22. november 2007Regnskab for 2007 offentliggjortAGER NATURVARME ApSAGER NATURVARME ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
30. januar 2007Nyt navn: AGER NATURVARME ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS skifter navn til AGER NATURVARME ApS. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
22. september 2006Regnskab for 2006 offentliggjortLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
14. december 2005Regnskab for 2005 offentliggjortLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
4. november 2004Regnskab for 2004 offentliggjortLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
11. december 2003Regnskab for 2003 offentliggjortLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
3. december 2002AdresseændringLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS flytter til ny adresse i Skjern. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
2. december 2002Regnskab for 2002 offentliggjortLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
25. oktober 2001Regnskab for 2001 offentliggjortLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
27. december 2000Regnskab for 2000 offentliggjortLEIF AGER VVS & BLIK ApSLEIF AGER VVS & BLIK ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
25. april 2000Vagn Adolf Holm forlader direktionenLEIF AGER VVS & BLIK ApSVagn Adolf Holm forlader direktionen for LEIF AGER VVS & BLIK ApS efter en periode på 10 måneder. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
25. april 2000Nyt navn: LEIF AGER VVS & BLIK ApSBORRIS SMEDE- OG MASKINFORRETNING ApSBORRIS SMEDE- OG MASKINFORRETNING ApS skifter navn til LEIF AGER VVS & BLIK ApS. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 1999StiftelseBORRIS SMEDE- OG MASKINFORRETNING ApSBORRIS SMEDE- OG MASKINFORRETNING ApS stiftes i branchen vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Leif Ager er medlem af direktionen.Se mere