INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2016 til 30. september 2017. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.
INVESTERINGSSELSKABET AF 2. JULI 2007 ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Leif Peter Rønholt er medlem af direktionen.