31. december 2012Lene Marie Andersen forlader direktionenSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSLene Marie Andersen forlader direktionen for SVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS efter en periode på 29 år.Se mere
25. maj 2012Regnskab for 2011 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
25. maj 2011Regnskab for 2010 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
8. juni 2010Regnskab for 2009 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2009. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2009Regnskab for 2008 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
29. maj 2008Regnskab for 2007 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
5. juni 2007Regnskab for 2006 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
7. juni 2006Regnskab for 2005 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
27. maj 2005Regnskab for 2004 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2004. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
2. juni 2004Regnskab for 2003 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
23. juni 2003Regnskab for 2002 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
1. juli 2002Regnskab for 2001 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
25. maj 2001Regnskab for 2000 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2000. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
30. juni 2000Regnskab for 1999 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1999 til 31. december 1999. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
10. juni 1999Regnskab for 1998 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1998 til 31. december 1998. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
27. maj 1998Regnskab for 1997 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1997 til 31. december 1997. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
20. juni 1997Regnskab for 1996 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1996 til 31. december 1996. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
12. juli 1996Regnskab for 1995 offentliggjortSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS offentliggør regnskabet for perioden 1. januar 1995 til 31. december 1995. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
20. december 1994Svend Andersen forlader direktionenSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSvend Andersen forlader direktionen for SVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS efter en periode på 11 år. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere
20. januar 1984StiftelseSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApSSVEND ANDERSEN TAGDÆKNING ApS stiftes i branchen tagdækningsvirksomhed. Lene Marie Andersen er medlem af direktionen.Se mere